Calcule Produtos de Cabeça

1.497 visualizações

Publicada em

Truques na multiplacação.

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.497
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
5
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Calcule Produtos de Cabeça

  1. 1. Calcule produtos de cabeça <ul><li>Você pode mentalmente e em 3 segundos calcular o produto de: </li></ul><ul><li>37 x 33 = ? </li></ul>
  2. 2. Calcule produtos de cabeça <ul><ul><ul><ul><ul><li>Resposta = 1221 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  3. 3. Calcule produtos de cabeça <ul><li>33 x 37 = 1221 </li></ul><ul><li>3 x ( 3 +1 ) = 12 _ _ </li></ul><ul><li>3 x 7 = 21 </li></ul><ul><li>Total = 12 21 </li></ul>
  4. 4. Calcule produtos de cabeça <ul><li>56 x 54 = 3024 </li></ul><ul><li>5 x ( 5 + 1 ) = 30_ _ </li></ul><ul><li>6 x 4 = 24 </li></ul><ul><li>Total = 3024 </li></ul>
  5. 5. Calcule produtos de cabeça <ul><li>21 x 29 = 609 </li></ul><ul><li>2 x ( 2 + 1) = 6 _ _ </li></ul><ul><li>1 x 9 = 0 9 </li></ul>
  6. 6. Calcule produtos de cabeça <ul><li>112 x 118 = 13216 </li></ul><ul><li>11 x (11 + 1) = 132 _ _ </li></ul><ul><li>2 x 8 = 1 6 </li></ul>
  7. 7. Calcule produtos de cabeça <ul><li>Este truque só funciona se duas condições forem satisfeitas simultaneamente: </li></ul><ul><li>1 – Se a soma das unidades for igual a 10; </li></ul><ul><li>2 - Se os dígitos das dezenas /centenas forem os mesmos: </li></ul>56 x 54 = 3024 6 + 4 = 10 e 5 = 5 112 x 118 = 13216 2 + 8 = 10 e 11 = 11

×